37 Emaitzak aurkitu dira
Izen | Senior | Ministerio | Etete data | Enpresa / Ativity baimendutako | Baimen data |
---|---|---|---|---|---|
Izen | Senior | Ministerio | Etete data | Enpresa / Ativity baimendutako | Baimen data |
BASTARRECHE SAGÜES, CARLOS | EMBAJADOR EN EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE | ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN | 03/02/2021 | CONSULTORÍA PARA LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | 29/03/2021 |
BASTARRECHE SAGÜES, CARLOS | EMBAJADOR EN EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE | ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN | 03/02/2021 | CONSULTORÍA PARA LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA | 16/04/2021 |
BASTARRECHE SAGÜES, CARLOS | EMBAJADOR EN EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 03/02/2021 | CONSULTORIA PARA CREMADES&CALVO SOTELO | 26/07/2021 |
BARAÑANO FERNANDEZ, JOSE RAMON | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA DE LA INDIA | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 28/10/2020 | VISALIA ENERGIA, SL. | 29/06/2022 |
BARAÑANO FERNANDEZ, JOSE RAMON | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA DE LA INDIA | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 28/10/2020 | VFS GLOBAL | 22/04/2022 |
SERRANO LEAL, CRISTINA | DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES | ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN | 16/09/2020 | ACTIVIDAD EDUCATIVA DE POSGRADO Y FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA EL REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS EUROPEOS DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU | 19/01/2021 |
FLORES URBANO, PEDRO | D. FUNDACION INTERNACIONAL PARA IBEROAMERICA DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 29/09/2018 | DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE ACTIVOS DE RECONVERSIÓN DE AC REAL & MGMT | 18/03/2019 |
RODRIGUEZ-PONGA SALAMANCA, RAFAEL | SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO CERVANTES | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 24/09/2018 | PROFESOR COLABORADOR DOCTOR Y RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU | 17/01/2019 |
MORENES EULATE, PEDRO | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 07/09/2018 | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE AMPER INGENIO, S.L. | 26/09/2019 |
MORENES EULATE, PEDRO | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 07/09/2018 | ASESOR JURIDICO POR CUENTA PROPIA | 20/11/2018 |
Izen | BASTARRECHE SAGÜES, CARLOS |
---|---|
Senior | EMBAJADOR EN EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN |
Etete data | 03/02/2021 |
Enpresa / Ativity baimendutako | CONSULTORÍA PARA LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
Baimen data | 29/03/2021 |
Izen | BASTARRECHE SAGÜES, CARLOS |
Senior | EMBAJADOR EN EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN |
Etete data | 03/02/2021 |
Enpresa / Ativity baimendutako | CONSULTORÍA PARA LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA |
Baimen data | 16/04/2021 |
Izen | BASTARRECHE SAGÜES, CARLOS |
Senior | EMBAJADOR EN EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Etete data | 03/02/2021 |
Enpresa / Ativity baimendutako | CONSULTORIA PARA CREMADES&CALVO SOTELO |
Baimen data | 26/07/2021 |
Izen | BARAÑANO FERNANDEZ, JOSE RAMON |
Senior | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA DE LA INDIA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Etete data | 28/10/2020 |
Enpresa / Ativity baimendutako | VISALIA ENERGIA, SL. |
Baimen data | 29/06/2022 |
Izen | BARAÑANO FERNANDEZ, JOSE RAMON |
Senior | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA DE LA INDIA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Etete data | 28/10/2020 |
Enpresa / Ativity baimendutako | VFS GLOBAL |
Baimen data | 22/04/2022 |
Izen | SERRANO LEAL, CRISTINA |
Senior | DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN |
Etete data | 16/09/2020 |
Enpresa / Ativity baimendutako | ACTIVIDAD EDUCATIVA DE POSGRADO Y FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA EL REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS EUROPEOS DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU |
Baimen data | 19/01/2021 |
Izen | FLORES URBANO, PEDRO |
Senior | D. FUNDACION INTERNACIONAL PARA IBEROAMERICA DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Etete data | 29/09/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE ACTIVOS DE RECONVERSIÓN DE AC REAL & MGMT |
Baimen data | 18/03/2019 |
Izen | RODRIGUEZ-PONGA SALAMANCA, RAFAEL |
Senior | SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO CERVANTES |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Etete data | 24/09/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | PROFESOR COLABORADOR DOCTOR Y RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU |
Baimen data | 17/01/2019 |
Izen | MORENES EULATE, PEDRO |
Senior | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Etete data | 07/09/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE AMPER INGENIO, S.L. |
Baimen data | 26/09/2019 |
Izen | MORENES EULATE, PEDRO |
Senior | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Etete data | 07/09/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | ASESOR JURIDICO POR CUENTA PROPIA |
Baimen data | 20/11/2018 |
Orri 2 de 4