37 Emaitzak aurkitu dira
Izen | Senior | Ministerio | Etete data | Enpresa / Ativity baimendutako | Baimen data |
---|---|---|---|---|---|
Izen | Senior | Ministerio | Etete data | Enpresa / Ativity baimendutako | Baimen data |
POVEDA ORTEGA, TOMAS | D. GRAL. DE MEDIOS Y DIPLOMACIA PUBLICA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 09/12/2016 | ATREVIA | 13/02/2018 |
POVEDA ORTEGA, TOMAS | D. GRAL. DE MEDIOS Y DIPLOMACIA PUBLICA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 09/12/2016 | CONSTITUCIÓN DE EMPRESA PROPIA SPIRAL DNA TECH CORP, S.L. | 23/02/2018 |
YUSTE ROJAS, CECILIA | EMBAJADORA EN BELGICA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 24/08/2018 | BANCO DE SANTANDER COMO DIRECTORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES | 11/07/2018 |
MORENES EULATE, PEDRO | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 07/09/2018 | ASESOR JURIDICO POR CUENTA PROPIA | 20/11/2018 |
RODRIGUEZ-PONGA SALAMANCA, RAFAEL | SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO CERVANTES | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 24/09/2018 | PROFESOR COLABORADOR DOCTOR Y RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU | 17/01/2019 |
FLORES URBANO, PEDRO | D. FUNDACION INTERNACIONAL PARA IBEROAMERICA DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 29/09/2018 | DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE ACTIVOS DE RECONVERSIÓN DE AC REAL & MGMT | 18/03/2019 |
MIGUEL Y EGEA, RAMON | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA FRANCESA | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 05/05/2017 | AUTONOMO | 01/07/2019 |
MORENES EULATE, PEDRO | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 07/09/2018 | PRESIDENTE DEL CONSEJO ASESOR DE TALENGO | 19/07/2019 |
MORENES EULATE, PEDRO | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 07/09/2018 | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE AMPER INGENIO, S.L. | 26/09/2019 |
WERT ORTEGA, JOSE IGNACIO | EMBAJADOR JEFE DE LA DELEGACION PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA OCDE | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION | 26/06/2018 | SKILLS WEGO, S.L. | 24/02/2020 |
Izen | POVEDA ORTEGA, TOMAS |
---|---|
Senior | D. GRAL. DE MEDIOS Y DIPLOMACIA PUBLICA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Etete data | 09/12/2016 |
Enpresa / Ativity baimendutako | ATREVIA |
Baimen data | 13/02/2018 |
Izen | POVEDA ORTEGA, TOMAS |
Senior | D. GRAL. DE MEDIOS Y DIPLOMACIA PUBLICA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Etete data | 09/12/2016 |
Enpresa / Ativity baimendutako | CONSTITUCIÓN DE EMPRESA PROPIA SPIRAL DNA TECH CORP, S.L. |
Baimen data | 23/02/2018 |
Izen | YUSTE ROJAS, CECILIA |
Senior | EMBAJADORA EN BELGICA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Etete data | 24/08/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | BANCO DE SANTANDER COMO DIRECTORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES |
Baimen data | 11/07/2018 |
Izen | MORENES EULATE, PEDRO |
Senior | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Etete data | 07/09/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | ASESOR JURIDICO POR CUENTA PROPIA |
Baimen data | 20/11/2018 |
Izen | RODRIGUEZ-PONGA SALAMANCA, RAFAEL |
Senior | SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO CERVANTES |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Etete data | 24/09/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | PROFESOR COLABORADOR DOCTOR Y RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU |
Baimen data | 17/01/2019 |
Izen | FLORES URBANO, PEDRO |
Senior | D. FUNDACION INTERNACIONAL PARA IBEROAMERICA DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Etete data | 29/09/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE ACTIVOS DE RECONVERSIÓN DE AC REAL & MGMT |
Baimen data | 18/03/2019 |
Izen | MIGUEL Y EGEA, RAMON |
Senior | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA FRANCESA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Etete data | 05/05/2017 |
Enpresa / Ativity baimendutako | AUTONOMO |
Baimen data | 01/07/2019 |
Izen | MORENES EULATE, PEDRO |
Senior | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Etete data | 07/09/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | PRESIDENTE DEL CONSEJO ASESOR DE TALENGO |
Baimen data | 19/07/2019 |
Izen | MORENES EULATE, PEDRO |
Senior | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Etete data | 07/09/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE AMPER INGENIO, S.L. |
Baimen data | 26/09/2019 |
Izen | WERT ORTEGA, JOSE IGNACIO |
Senior | EMBAJADOR JEFE DE LA DELEGACION PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA OCDE |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION |
Etete data | 26/06/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | SKILLS WEGO, S.L. |
Baimen data | 24/02/2020 |
Orri 2 de 4