37 Emaitzak aurkitu dira
Izen | Senior | Ministerio | Etete data | Enpresa / Ativity baimendutako | Baimen data |
---|---|---|---|---|---|
Izen | Senior | Ministerio | Etete data | Enpresa / Ativity baimendutako | Baimen data |
MORENES EULATE, PEDRO | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 07/09/2018 | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE KUITVER ENERGIA S.L. | 05/03/2020 |
MORENES EULATE, PEDRO | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 07/09/2018 | PRESIDENTE DEL CONSEJO ASESOR DE TALENGO | 19/07/2019 |
YUSTE ROJAS, CECILIA | EMBAJADORA EN BELGICA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 24/08/2018 | BANCO DE SANTANDER COMO DIRECTORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES | 11/07/2018 |
WERT ORTEGA, JOSE IGNACIO | EMBAJADOR JEFE DE LA DELEGACION PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA OCDE | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION | 26/06/2018 | SKILLS WEGO, S.L. | 24/02/2020 |
VALENCIA ALONSO, MANUEL MARÍA | EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 13/10/2017 | REINGRESO EN TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. | 30/01/2018 |
SALARICH FERNANDEZ DE VALDERRAMA, JOSE EUGENIO | EMBAJADOR EN EMIRATOS ARABES | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 12/05/2017 | ACCIONA, S.A. | 08/05/2017 |
MIGUEL Y EGEA, RAMON | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA FRANCESA | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 05/05/2017 | AUTONOMO | 01/07/2019 |
GÓMEZ-MÚGICA SANZ, CARLOS | EMBAJADOR EN CANADÁ | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 10/03/2017 | AIRBUS DEFENSE Y SPACE SAU | 07/04/2017 |
POVEDA ORTEGA, TOMAS | D. GRAL. DE MEDIOS Y DIPLOMACIA PUBLICA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 09/12/2016 | ATREVIA | 13/02/2018 |
ELORZA CAVENGT, FRANCISCO JAVIER | EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA ITALIANA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 09/12/2016 | ASESOR DEL COMISARIO DE LA UNIÓN EUROPEA PARA EL CLIMA Y LA ENERGIA | 06/04/2017 |
Izen | MORENES EULATE, PEDRO |
---|---|
Senior | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Etete data | 07/09/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE KUITVER ENERGIA S.L. |
Baimen data | 05/03/2020 |
Izen | MORENES EULATE, PEDRO |
Senior | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Etete data | 07/09/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | PRESIDENTE DEL CONSEJO ASESOR DE TALENGO |
Baimen data | 19/07/2019 |
Izen | YUSTE ROJAS, CECILIA |
Senior | EMBAJADORA EN BELGICA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Etete data | 24/08/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | BANCO DE SANTANDER COMO DIRECTORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES |
Baimen data | 11/07/2018 |
Izen | WERT ORTEGA, JOSE IGNACIO |
Senior | EMBAJADOR JEFE DE LA DELEGACION PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA OCDE |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION |
Etete data | 26/06/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | SKILLS WEGO, S.L. |
Baimen data | 24/02/2020 |
Izen | VALENCIA ALONSO, MANUEL MARÍA |
Senior | EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Etete data | 13/10/2017 |
Enpresa / Ativity baimendutako | REINGRESO EN TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. |
Baimen data | 30/01/2018 |
Izen | SALARICH FERNANDEZ DE VALDERRAMA, JOSE EUGENIO |
Senior | EMBAJADOR EN EMIRATOS ARABES |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Etete data | 12/05/2017 |
Enpresa / Ativity baimendutako | ACCIONA, S.A. |
Baimen data | 08/05/2017 |
Izen | MIGUEL Y EGEA, RAMON |
Senior | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA FRANCESA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Etete data | 05/05/2017 |
Enpresa / Ativity baimendutako | AUTONOMO |
Baimen data | 01/07/2019 |
Izen | GÓMEZ-MÚGICA SANZ, CARLOS |
Senior | EMBAJADOR EN CANADÁ |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Etete data | 10/03/2017 |
Enpresa / Ativity baimendutako | AIRBUS DEFENSE Y SPACE SAU |
Baimen data | 07/04/2017 |
Izen | POVEDA ORTEGA, TOMAS |
Senior | D. GRAL. DE MEDIOS Y DIPLOMACIA PUBLICA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Etete data | 09/12/2016 |
Enpresa / Ativity baimendutako | ATREVIA |
Baimen data | 13/02/2018 |
Izen | ELORZA CAVENGT, FRANCISCO JAVIER |
Senior | EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA ITALIANA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Etete data | 09/12/2016 |
Enpresa / Ativity baimendutako | ASESOR DEL COMISARIO DE LA UNIÓN EUROPEA PARA EL CLIMA Y LA ENERGIA |
Baimen data | 06/04/2017 |
Orri 3 de 4