89 Resultados encontrados
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
Rodriguez Herrer, María Elvira | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 27/02/2017 | 0,00€ | 48118,83€ |
Centeno Huerta, Lourdes | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 19/02/2017 | 0,00€ | 45245,39€ |
Wert Ortega, José Ignacio | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ex Ministro de Educación, Cultura y Deporte | 26/06/2015 | 02/07/2015 | 01/08/2015 | 4598,79€ | 4598,79€ |
Soria López, José Manuel | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Ministro de Industria, Energía y Turismo | 16/04/2016 | 02/05/2016 | 01/02/2017 | 4644,70€ | 41803,02€ |
Morenés Eulate, Pedro | Ministerio de Defensa | Ex Ministro de Defensa | 04/11/2016 | 02/12/2016 | 25/03/2017 | 4644,78€ | 17530,30€ |
Guindos Jurado, Luis De | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | Ex Ministro de Economía, Industria y Competitividad | 07/03/2018 | 01/04/2018 | 01/06/2018 | 4691,23€ | 9382,46€ |
Companys Sanfeliu, Ramon | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Varela Flores, Manuel Guillermo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Etxegoyen Gaztelumendi, Elena | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Ramos Cuadrado, María | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 15/09/2014 | 4693,13€ | 49121,43€ |
Nombre | Rodriguez Herrer, María Elvira |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Cargo | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Fecha de cese | 05/10/2016 |
Fecha inicio de percepción | 06/10/2016 |
Fecha fin de percepción* | 27/02/2017 |
Percepción mensual | 0,00€ |
Total percibido* | 48118,83€ |
Nombre | Centeno Huerta, Lourdes |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Cargo | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Fecha de cese | 05/10/2016 |
Fecha inicio de percepción | 06/10/2016 |
Fecha fin de percepción* | 19/02/2017 |
Percepción mensual | 0,00€ |
Total percibido* | 45245,39€ |
Nombre | Wert Ortega, José Ignacio |
Ministerio | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
Cargo | Ex Ministro de Educación, Cultura y Deporte |
Fecha de cese | 26/06/2015 |
Fecha inicio de percepción | 02/07/2015 |
Fecha fin de percepción* | 01/08/2015 |
Percepción mensual | 4598,79€ |
Total percibido* | 4598,79€ |
Nombre | Soria López, José Manuel |
Ministerio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Cargo | Ex Ministro de Industria, Energía y Turismo |
Fecha de cese | 16/04/2016 |
Fecha inicio de percepción | 02/05/2016 |
Fecha fin de percepción* | 01/02/2017 |
Percepción mensual | 4644,70€ |
Total percibido* | 41803,02€ |
Nombre | Morenés Eulate, Pedro |
Ministerio | Ministerio de Defensa |
Cargo | Ex Ministro de Defensa |
Fecha de cese | 04/11/2016 |
Fecha inicio de percepción | 02/12/2016 |
Fecha fin de percepción* | 25/03/2017 |
Percepción mensual | 4644,78€ |
Total percibido* | 17530,30€ |
Nombre | Guindos Jurado, Luis De |
Ministerio | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad |
Cargo | Ex Ministro de Economía, Industria y Competitividad |
Fecha de cese | 07/03/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/04/2018 |
Fecha fin de percepción* | 01/06/2018 |
Percepción mensual | 4691,23€ |
Total percibido* | 9382,46€ |
Nombre | Companys Sanfeliu, Ramon |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibido* | 112635,12€ |
Nombre | Varela Flores, Manuel Guillermo |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibido* | 112635,12€ |
Nombre | Etxegoyen Gaztelumendi, Elena |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibido* | 112635,12€ |
Nombre | Ramos Cuadrado, María |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 15/09/2014 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibido* | 49121,43€ |
Página 1 de 9
* Para los casos de finalización de la prestación