89 Resultats oposats
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
Díaz López, María Pilar | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ex Secretaria de Estado de Servicios Sociales | 05/10/2018 | 01/11/2018 | 27/02/2019 | 6549,33€ | 25542,39€ |
Pardo de Vera Posada, Isabel | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ex Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 21/02/2023 | 01/03/2023 | 31/01/2024 | 7333,19€ | 80393,38€ |
Lete Lasa, José Ramón | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Presidente del Consejo Superior de Deportes | 22/06/2018 | 01/07/2018 | 12/12/2018 | 6549,33€ | 35366,38€ |
Lozano Domingo, Irene | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 07/06/2021 | 6910,89€ | 15434,32€ |
Rienda Contreras, Mª José | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes | 29/01/2020 | 01/02/2020 | 21/02/2020 | 5907,76€ | 5907,76€ |
Benzo Sáinz, Fernando | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ex Secretario de Estado de Cultura | 22/06/2018 | 01/07/2018 | 02/07/2019 | 6131,58€ | 79710,57€ |
Marín Hellín, Marcial | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ex Secretario de Estado de Educación, F.P. y Universidades | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 06/06/2020 | 6848,98€ | 157183,90€ |
Bardón Rafael, Ines Mª | Ministerio de Hacienda y Función Pública | Ex Secretaria de Estado de Hacienda | 11/01/2022 | 01/02/2022 | 06/02/2022 | 7049,12€ | 1409,82€ |
Gallach Figueras, Cristina | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ex Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe | 20/07/2021 | 01/08/2021 | 28/02/2022 | 7049,12€ | 49122,63€ |
González Laya, María Aránzazu | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ex Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 10/07/2021 | 01/08/2021 | 28/02/2022 | 5090,35€ | 35133,40€ |
Nom | Díaz López, María Pilar |
---|---|
Ministeri | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
Càrrec | Ex Secretaria de Estado de Servicios Sociales |
Data de cessament | 05/10/2018 |
Data inici de percepció | 01/11/2018 |
Data fi de percepció* | 27/02/2019 |
Percepció mensual | 6549,33€ |
Total percebut* | 25542,39€ |
Nom | Pardo de Vera Posada, Isabel |
Ministeri | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
Càrrec | Ex Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
Data de cessament | 21/02/2023 |
Data inici de percepció | 01/03/2023 |
Data fi de percepció* | 31/01/2024 |
Percepció mensual | 7333,19€ |
Total percebut* | 80393,38€ |
Nom | Lete Lasa, José Ramón |
Ministeri | Ministerio de Cultura y Deporte |
Càrrec | Ex Presidente del Consejo Superior de Deportes |
Data de cessament | 22/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 12/12/2018 |
Percepció mensual | 6549,33€ |
Total percebut* | 35366,38€ |
Nom | Lozano Domingo, Irene |
Ministeri | Ministerio de Cultura y Deporte |
Càrrec | Ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes |
Data de cessament | 30/03/2021 |
Data inici de percepció | 01/04/2021 |
Data fi de percepció* | 07/06/2021 |
Percepció mensual | 6910,89€ |
Total percebut* | 15434,32€ |
Nom | Rienda Contreras, Mª José |
Ministeri | Ministerio de Cultura y Deporte |
Càrrec | Ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes |
Data de cessament | 29/01/2020 |
Data inici de percepció | 01/02/2020 |
Data fi de percepció* | 21/02/2020 |
Percepció mensual | 5907,76€ |
Total percebut* | 5907,76€ |
Nom | Benzo Sáinz, Fernando |
Ministeri | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Cultura |
Data de cessament | 22/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 02/07/2019 |
Percepció mensual | 6131,58€ |
Total percebut* | 79710,57€ |
Nom | Marín Hellín, Marcial |
Ministeri | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Educación, F.P. y Universidades |
Data de cessament | 18/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 06/06/2020 |
Percepció mensual | 6848,98€ |
Total percebut* | 157183,90€ |
Nom | Bardón Rafael, Ines Mª |
Ministeri | Ministerio de Hacienda y Función Pública |
Càrrec | Ex Secretaria de Estado de Hacienda |
Data de cessament | 11/01/2022 |
Data inici de percepció | 01/02/2022 |
Data fi de percepció* | 06/02/2022 |
Percepció mensual | 7049,12€ |
Total percebut* | 1409,82€ |
Nom | Gallach Figueras, Cristina |
Ministeri | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
Càrrec | Ex Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe |
Data de cessament | 20/07/2021 |
Data inici de percepció | 01/08/2021 |
Data fi de percepció* | 28/02/2022 |
Percepció mensual | 7049,12€ |
Total percebut* | 49122,63€ |
Nom | González Laya, María Aránzazu |
Ministeri | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
Càrrec | Ex Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
Data de cessament | 10/07/2021 |
Data inici de percepció | 01/08/2021 |
Data fi de percepció* | 28/02/2022 |
Percepció mensual | 5090,35€ |
Total percebut* | 35133,40€ |
Pàgina 2 de 9
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Següent
* Per als casos de finalització de la prestació