73 Resultados encontrados
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
Montón Giménez, Carmen | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ex Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | 11/09/2018 | 01/10/2018 | 05/01/2019 | 4773,51€ | 15116,12€ |
De La Serna Hernáiz, Iñigo Joaquín | Ministerio de Fomento | Ex MInistro de Fomento | 01/06/2018 | 01/07/2018 | 01/10/2018 | 4773,51€ | 14479,65€ |
Guirao Cabrera, José | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Ministro de Cultura y Deporte | 12/01/2020 | 01/02/2020 | 01/06/2020 | 4990,54€ | 19962,16€ |
González Laya, María Aránzazu | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ex Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 10/07/2021 | 01/08/2021 | 28/02/2022 | 5090,35€ | 35133,40€ |
Celaá Diéguez, María Isabel | Ministerio de Educación y Formación Profesional | Ex Ministra de Educación y Formación Profesional | 10/07/2021 | 01/08/2021 | 25/01/2022 | 5090,35€ | 29194,66€ |
Maroto Illera, Reyes | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Ex Ministra de Industria, Comercio y Turismo | 27/03/2023 | 01/04/2023 | 16/06/2023 | 5294,34€ | 13412,33€ |
Riesgo Figerrola-Ferreti, Juan Pablo | Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Ex Secretario de Estado de Empleo | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 07/01/2019 | 5842,80€ | 40899,33€ |
Rienda Contreras, Mª José | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes | 29/01/2020 | 01/02/2020 | 21/02/2020 | 5907,76€ | 5907,76€ |
Conde Bajén, Agustín | Ministerio de Defensa | Ex Secretario de Estado de Defensa | 08/06/2018 | 01/07/2018 | 03/03/2019 | 5969,87€ | 53728,80€ |
Benzo Sáinz, Fernando | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ex Secretario de Estado de Cultura | 22/06/2018 | 01/07/2018 | 02/07/2019 | 6131,58€ | 79710,57€ |
Nombre | Montón Giménez, Carmen |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
Cargo | Ex Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
Fecha de cese | 11/09/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/10/2018 |
Fecha fin de percepción* | 05/01/2019 |
Percepción mensual | 4773,51€ |
Total percibido* | 15116,12€ |
Nombre | De La Serna Hernáiz, Iñigo Joaquín |
Ministerio | Ministerio de Fomento |
Cargo | Ex MInistro de Fomento |
Fecha de cese | 01/06/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
Fecha fin de percepción* | 01/10/2018 |
Percepción mensual | 4773,51€ |
Total percibido* | 14479,65€ |
Nombre | Guirao Cabrera, José |
Ministerio | Ministerio de Cultura y Deporte |
Cargo | Ex Ministro de Cultura y Deporte |
Fecha de cese | 12/01/2020 |
Fecha inicio de percepción | 01/02/2020 |
Fecha fin de percepción* | 01/06/2020 |
Percepción mensual | 4990,54€ |
Total percibido* | 19962,16€ |
Nombre | González Laya, María Aránzazu |
Ministerio | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
Cargo | Ex Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
Fecha de cese | 10/07/2021 |
Fecha inicio de percepción | 01/08/2021 |
Fecha fin de percepción* | 28/02/2022 |
Percepción mensual | 5090,35€ |
Total percibido* | 35133,40€ |
Nombre | Celaá Diéguez, María Isabel |
Ministerio | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
Cargo | Ex Ministra de Educación y Formación Profesional |
Fecha de cese | 10/07/2021 |
Fecha inicio de percepción | 01/08/2021 |
Fecha fin de percepción* | 25/01/2022 |
Percepción mensual | 5090,35€ |
Total percibido* | 29194,66€ |
Nombre | Maroto Illera, Reyes |
Ministerio | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo |
Cargo | Ex Ministra de Industria, Comercio y Turismo |
Fecha de cese | 27/03/2023 |
Fecha inicio de percepción | 01/04/2023 |
Fecha fin de percepción* | 16/06/2023 |
Percepción mensual | 5294,34€ |
Total percibido* | 13412,33€ |
Nombre | Riesgo Figerrola-Ferreti, Juan Pablo |
Ministerio | Ministerio de Empleo y Seguridad Social |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Empleo |
Fecha de cese | 18/06/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
Fecha fin de percepción* | 07/01/2019 |
Percepción mensual | 5842,80€ |
Total percibido* | 40899,33€ |
Nombre | Rienda Contreras, Mª José |
Ministerio | Ministerio de Cultura y Deporte |
Cargo | Ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes |
Fecha de cese | 29/01/2020 |
Fecha inicio de percepción | 01/02/2020 |
Fecha fin de percepción* | 21/02/2020 |
Percepción mensual | 5907,76€ |
Total percibido* | 5907,76€ |
Nombre | Conde Bajén, Agustín |
Ministerio | Ministerio de Defensa |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Defensa |
Fecha de cese | 08/06/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
Fecha fin de percepción* | 03/03/2019 |
Percepción mensual | 5969,87€ |
Total percibido* | 53728,80€ |
Nombre | Benzo Sáinz, Fernando |
Ministerio | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Cultura |
Fecha de cese | 22/06/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
Fecha fin de percepción* | 02/07/2019 |
Percepción mensual | 6131,58€ |
Total percibido* | 79710,57€ |
Página 2 de 8
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente
* Para los casos de finalización de la prestación