514 Resultados encontrados
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS | MINISTRO DE CONSUMO | CONSUMO | 21/11/2023 | ACENTO | 12/03/2024 |
VAZQUEZ ALARCON, FIDEL | D. GRAL. DE LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DEL SUELO (SEPES) (EPE) | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 08/12/2023 | ROCA CORPORACION EMPRESARIAL | 01/03/2024 |
CRUZ CARAVACA, FERNANDO DE LA | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | DEFENSA | 29/11/2023 | AIRBUS DEFENSE & SECURITY SAU | 26/02/2024 |
TABOAS SUAREZ, ISAIAS | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA | TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | 22/02/2023 | RETI ESPAÑA | 19/02/2024 |
TABOAS SUAREZ, ISAIAS | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA | TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | 22/02/2023 | ACENTO PUBLIC AFFAIRS | 19/02/2024 |
PEREZ DIAZ, MARIA TERESA | D.GRAL. DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | JUVENTUD E INFANCIA | 14/06/2023 | PODEMOS | 19/02/2024 |
BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 29/11/2023 | LLORENTE Y CUENCA | 12/02/2024 |
BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 29/11/2023 | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | 12/02/2024 |
BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 29/11/2023 | UNIVERSIDAD DE MALAGA | 12/02/2024 |
BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 29/11/2023 | GRUPO OESIA | 12/02/2024 |
Nombre | GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS |
---|---|
Alto cargo | MINISTRO DE CONSUMO |
Ministerio | CONSUMO |
Fecha de cese | 21/11/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | ACENTO |
Fecha de autorización | 12/03/2024 |
Nombre | VAZQUEZ ALARCON, FIDEL |
Alto cargo | D. GRAL. DE LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DEL SUELO (SEPES) (EPE) |
Ministerio | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Fecha de cese | 08/12/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | ROCA CORPORACION EMPRESARIAL |
Fecha de autorización | 01/03/2024 |
Nombre | CRUZ CARAVACA, FERNANDO DE LA |
Alto cargo | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO |
Ministerio | DEFENSA |
Fecha de cese | 29/11/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | AIRBUS DEFENSE & SECURITY SAU |
Fecha de autorización | 26/02/2024 |
Nombre | TABOAS SUAREZ, ISAIAS |
Alto cargo | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA |
Ministerio | TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE |
Fecha de cese | 22/02/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | RETI ESPAÑA |
Fecha de autorización | 19/02/2024 |
Nombre | TABOAS SUAREZ, ISAIAS |
Alto cargo | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA |
Ministerio | TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE |
Fecha de cese | 22/02/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | ACENTO PUBLIC AFFAIRS |
Fecha de autorización | 19/02/2024 |
Nombre | PEREZ DIAZ, MARIA TERESA |
Alto cargo | D.GRAL. DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD |
Ministerio | JUVENTUD E INFANCIA |
Fecha de cese | 14/06/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | PODEMOS |
Fecha de autorización | 19/02/2024 |
Nombre | BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL |
Alto cargo | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Fecha de cese | 29/11/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | LLORENTE Y CUENCA |
Fecha de autorización | 12/02/2024 |
Nombre | BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL |
Alto cargo | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Fecha de cese | 29/11/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS |
Fecha de autorización | 12/02/2024 |
Nombre | BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL |
Alto cargo | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Fecha de cese | 29/11/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | UNIVERSIDAD DE MALAGA |
Fecha de autorización | 12/02/2024 |
Nombre | BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL |
Alto cargo | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Fecha de cese | 29/11/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | GRUPO OESIA |
Fecha de autorización | 12/02/2024 |
Página 2 de 52