70 Emaitzak aurkitu dira
Izen | Senior | Ministerio | Etete data | Enpresa / Ativity baimendutako | Baimen data |
---|---|---|---|---|---|
Izen | Senior | Ministerio | Etete data | Enpresa / Ativity baimendutako | Baimen data |
BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 29/11/2023 | LLORENTE Y CUENCA | 12/02/2024 |
BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 29/11/2023 | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | 12/02/2024 |
BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 29/11/2023 | UNIVERSIDAD DE MALAGA | 12/02/2024 |
BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 29/11/2023 | GRUPO OESIA | 12/02/2024 |
CRUZ CARAVACA, FERNANDO DE LA | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | DEFENSA | 29/11/2023 | AIRBUS DEFENSE & SECURITY SAU | 26/02/2024 |
BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 29/11/2023 | REDONDO Y ASOCIADOS | 12/02/2024 |
BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 29/11/2023 | SUN TZU CONSULTING, S.L. | 12/02/2024 |
BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 29/11/2023 | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA | 12/02/2024 |
ALVAREZ PERALTA, IGNACIO | S.E. DE DERECHOS SOCIALES | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | 29/11/2023 | DIARIO CINCO DIAS | 22/12/2023 |
CRUELLS LOPEZ, MARTA | D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES | UNIVERSIDADES | 23/11/2023 | FUNDACION SURT | 26/03/2024 |
Izen | BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL |
---|---|
Senior | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Etete data | 29/11/2023 |
Enpresa / Ativity baimendutako | LLORENTE Y CUENCA |
Baimen data | 12/02/2024 |
Izen | BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL |
Senior | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Etete data | 29/11/2023 |
Enpresa / Ativity baimendutako | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS |
Baimen data | 12/02/2024 |
Izen | BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL |
Senior | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Etete data | 29/11/2023 |
Enpresa / Ativity baimendutako | UNIVERSIDAD DE MALAGA |
Baimen data | 12/02/2024 |
Izen | BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL |
Senior | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Etete data | 29/11/2023 |
Enpresa / Ativity baimendutako | GRUPO OESIA |
Baimen data | 12/02/2024 |
Izen | CRUZ CARAVACA, FERNANDO DE LA |
Senior | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO |
Ministerio | DEFENSA |
Etete data | 29/11/2023 |
Enpresa / Ativity baimendutako | AIRBUS DEFENSE & SECURITY SAU |
Baimen data | 26/02/2024 |
Izen | BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL |
Senior | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Etete data | 29/11/2023 |
Enpresa / Ativity baimendutako | REDONDO Y ASOCIADOS |
Baimen data | 12/02/2024 |
Izen | BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL |
Senior | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Etete data | 29/11/2023 |
Enpresa / Ativity baimendutako | SUN TZU CONSULTING, S.L. |
Baimen data | 12/02/2024 |
Izen | BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL |
Senior | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Etete data | 29/11/2023 |
Enpresa / Ativity baimendutako | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA |
Baimen data | 12/02/2024 |
Izen | ALVAREZ PERALTA, IGNACIO |
Senior | S.E. DE DERECHOS SOCIALES |
Ministerio | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Etete data | 29/11/2023 |
Enpresa / Ativity baimendutako | DIARIO CINCO DIAS |
Baimen data | 22/12/2023 |
Izen | CRUELLS LOPEZ, MARTA |
Senior | D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES |
Ministerio | UNIVERSIDADES |
Etete data | 23/11/2023 |
Enpresa / Ativity baimendutako | FUNDACION SURT |
Baimen data | 26/03/2024 |
Orri 2 de 7