12 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
RODRIGUEZ MARIN, MARIA DELIA | DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DIGITAL | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 21/09/2022 | LA VANGUARDIA EDICIONES SLU | 30/09/2022 |
RODRIGUEZ MARIN, MARIA DELIA | DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DIGITAL | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 21/09/2022 | GODO VERTICAL MEDIA, SL | 30/09/2022 |
ANTOLIN LLORENTE, ION FERNANDO | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION INFORMATIVA | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 02/08/2022 | DIRECTOR DE COMUNICACION DEL PSOE | 27/10/2022 |
POLO LLAVATA, FRANCISCO DE PAULA | ALTO COMISIONADO PARA ESPAÑA NACION EMPRENDEDORA | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 15/02/2023 | ONDA CERO S.L. | 26/06/2023 |
GAYO RODRIGUEZ, CARMEN | D. DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 07/06/2023 | ACCION CONTRA EL HAMBRE | 18/09/2023 |
BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 29/11/2023 | LLORENTE Y CUENCA | 12/02/2024 |
BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 29/11/2023 | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | 12/02/2024 |
BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 29/11/2023 | UNIVERSIDAD DE MALAGA | 12/02/2024 |
BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 29/11/2023 | GRUPO OESIA | 12/02/2024 |
BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 29/11/2023 | REDONDO Y ASOCIADOS | 12/02/2024 |
Nom | RODRIGUEZ MARIN, MARIA DELIA |
---|---|
Alt càrrec | DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DIGITAL |
Ministeri | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Data de cessament | 21/09/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | LA VANGUARDIA EDICIONES SLU |
Data d'autorització | 30/09/2022 |
Nom | RODRIGUEZ MARIN, MARIA DELIA |
Alt càrrec | DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DIGITAL |
Ministeri | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Data de cessament | 21/09/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | GODO VERTICAL MEDIA, SL |
Data d'autorització | 30/09/2022 |
Nom | ANTOLIN LLORENTE, ION FERNANDO |
Alt càrrec | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION INFORMATIVA |
Ministeri | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Data de cessament | 02/08/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | DIRECTOR DE COMUNICACION DEL PSOE |
Data d'autorització | 27/10/2022 |
Nom | POLO LLAVATA, FRANCISCO DE PAULA |
Alt càrrec | ALTO COMISIONADO PARA ESPAÑA NACION EMPRENDEDORA |
Ministeri | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Data de cessament | 15/02/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | ONDA CERO S.L. |
Data d'autorització | 26/06/2023 |
Nom | GAYO RODRIGUEZ, CARMEN |
Alt càrrec | D. DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL |
Ministeri | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Data de cessament | 07/06/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | ACCION CONTRA EL HAMBRE |
Data d'autorització | 18/09/2023 |
Nom | BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL |
Alt càrrec | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministeri | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Data de cessament | 29/11/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | LLORENTE Y CUENCA |
Data d'autorització | 12/02/2024 |
Nom | BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL |
Alt càrrec | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministeri | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Data de cessament | 29/11/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS |
Data d'autorització | 12/02/2024 |
Nom | BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL |
Alt càrrec | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministeri | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Data de cessament | 29/11/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | UNIVERSIDAD DE MALAGA |
Data d'autorització | 12/02/2024 |
Nom | BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL |
Alt càrrec | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministeri | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Data de cessament | 29/11/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | GRUPO OESIA |
Data d'autorització | 12/02/2024 |
Nom | BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL |
Alt càrrec | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministeri | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Data de cessament | 29/11/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | REDONDO Y ASOCIADOS |
Data d'autorització | 12/02/2024 |
Pàgina 1 de 2