9 Resultados atopados
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
GOMARA HERNANDEZ, JOSE LUIS | D. GRAL. ADJUNTO DEL SERVICIO JURIDICO Y VICESECRETARIO DEL CONSEJO | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 05/08/2022 | HELIOS HEALTHCARE SPAIN S.L. | 25/09/2023 |
MARTINEZ LACAMBRA, ALBERTO | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 29/08/2023 | SORIGUE SAU VISOREN AGENCIA NOTARIAL DE CERTIFICACION SLU UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA | 29/08/2023 |
CANEDO ARRILLAGA, PILAR | CONSEJERA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 26/07/2023 | UNIVERSIDAD CARLOS III | 28/08/2023 |
CANEDO ARRILLAGA, PILAR | CONSEJERA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 26/07/2023 | SENIOR EXPERT EN LA OCDE | 28/08/2023 |
CANEDO ARRILLAGA, PILAR | CONSEJERA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 26/07/2023 | UNIVERSIDAD DE DEUSTO | 28/08/2023 |
OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | 28/12/2022 | TALDIG GRUPO, S.L. | 12/04/2023 |
OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | 28/12/2022 | DEUSTO BUSINESS SCHOOL | 28/03/2023 |
OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | 28/12/2022 | GRUPO PRISMA | 28/03/2023 |
TORRES RIESCO, JAVIER | PRESIDENTE EJECUTIVO SAREB | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 30/06/2022 | DESPACHO DE ABOGADOS VIEIRA DE ALMEIDA | 08/07/2022 |
Nome | GOMARA HERNANDEZ, JOSE LUIS |
---|---|
Senior | D. GRAL. ADJUNTO DEL SERVICIO JURIDICO Y VICESECRETARIO DEL CONSEJO |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de finalización | 05/08/2022 |
Empresa / Actividade autorizada | HELIOS HEALTHCARE SPAIN S.L. |
Data de autorización | 25/09/2023 |
Nome | MARTINEZ LACAMBRA, ALBERTO |
Senior | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de finalización | 29/08/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | SORIGUE SAU VISOREN AGENCIA NOTARIAL DE CERTIFICACION SLU UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA |
Data de autorización | 29/08/2023 |
Nome | CANEDO ARRILLAGA, PILAR |
Senior | CONSEJERA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de finalización | 26/07/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | UNIVERSIDAD CARLOS III |
Data de autorización | 28/08/2023 |
Nome | CANEDO ARRILLAGA, PILAR |
Senior | CONSEJERA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de finalización | 26/07/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | SENIOR EXPERT EN LA OCDE |
Data de autorización | 28/08/2023 |
Nome | CANEDO ARRILLAGA, PILAR |
Senior | CONSEJERA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de finalización | 26/07/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | UNIVERSIDAD DE DEUSTO |
Data de autorización | 28/08/2023 |
Nome | OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES |
Senior | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) |
Ministerio | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO |
Data de finalización | 28/12/2022 |
Empresa / Actividade autorizada | TALDIG GRUPO, S.L. |
Data de autorización | 12/04/2023 |
Nome | OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES |
Senior | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) |
Ministerio | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO |
Data de finalización | 28/12/2022 |
Empresa / Actividade autorizada | DEUSTO BUSINESS SCHOOL |
Data de autorización | 28/03/2023 |
Nome | OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES |
Senior | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) |
Ministerio | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO |
Data de finalización | 28/12/2022 |
Empresa / Actividade autorizada | GRUPO PRISMA |
Data de autorización | 28/03/2023 |
Nome | TORRES RIESCO, JAVIER |
Senior | PRESIDENTE EJECUTIVO SAREB |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de finalización | 30/06/2022 |
Empresa / Actividade autorizada | DESPACHO DE ABOGADOS VIEIRA DE ALMEIDA |
Data de autorización | 08/07/2022 |
Páxina 1 de 1
1