10 Resultados atopados
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
LOPEZ DE AVILA MUÑOZ, ANTONIO | PRESIDENTE DE SEGITUR | ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL | 08/02/2017 | REINGRESO EN EL INSTITUTO DE EMPRESA | 02/02/2017 |
NARBONA RUIZ, CRISTINA | CONSEJERA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR | ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL | 30/06/2017 | PRESIDENTA DEL PSOE | 14/07/2017 |
GARCIA-MANZANO JIMENEZ DE ANDRADE, PABLO | SUBSECRETARIO DE ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL | ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL | 18/06/2018 | ASHURST,LLP | 28/08/2018 |
NAVIA SIMON, DANIEL | S.E.ENERGIA | ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL | 18/06/2018 | REINGRESO EN BBVA | 15/11/2018 |
LECETA GARCÍA, MANUEL | D.GRAL DE RED.ES (EPE) | ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL | 20/07/2018 | IT CONSULTING NAHITEC, S.L.U | 27/03/2019 |
LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL | 18/06/2018 | DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS | 30/07/2019 |
LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL | 18/06/2018 | COLABORADOR EXTERNO EN CONSULTORÍA PARA IDEOGRAMA, S.A. | 02/08/2019 |
LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL | 18/06/2018 | COLABORADOR EN LA VANGUARDIA | 02/08/2019 |
LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL | 18/06/2018 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL FORO SOBRE HUMANISMO TECNOLÓGICO DE ESADE | 16/10/2019 |
LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL | 18/06/2018 | ASESORAMIENTO EN Y.KRATOS3000 S.L. | 24/10/2019 |
Nome | LOPEZ DE AVILA MUÑOZ, ANTONIO |
---|---|
Senior | PRESIDENTE DE SEGITUR |
Ministerio | ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL |
Data de finalización | 08/02/2017 |
Empresa / Actividade autorizada | REINGRESO EN EL INSTITUTO DE EMPRESA |
Data de autorización | 02/02/2017 |
Nome | NARBONA RUIZ, CRISTINA |
Senior | CONSEJERA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR |
Ministerio | ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL |
Data de finalización | 30/06/2017 |
Empresa / Actividade autorizada | PRESIDENTA DEL PSOE |
Data de autorización | 14/07/2017 |
Nome | GARCIA-MANZANO JIMENEZ DE ANDRADE, PABLO |
Senior | SUBSECRETARIO DE ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL |
Ministerio | ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL |
Data de finalización | 18/06/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | ASHURST,LLP |
Data de autorización | 28/08/2018 |
Nome | NAVIA SIMON, DANIEL |
Senior | S.E.ENERGIA |
Ministerio | ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL |
Data de finalización | 18/06/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | REINGRESO EN BBVA |
Data de autorización | 15/11/2018 |
Nome | LECETA GARCÍA, MANUEL |
Senior | D.GRAL DE RED.ES (EPE) |
Ministerio | ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL |
Data de finalización | 20/07/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | IT CONSULTING NAHITEC, S.L.U |
Data de autorización | 27/03/2019 |
Nome | LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA |
Senior | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL |
Ministerio | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL |
Data de finalización | 18/06/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS |
Data de autorización | 30/07/2019 |
Nome | LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA |
Senior | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL |
Ministerio | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL |
Data de finalización | 18/06/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | COLABORADOR EXTERNO EN CONSULTORÍA PARA IDEOGRAMA, S.A. |
Data de autorización | 02/08/2019 |
Nome | LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA |
Senior | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL |
Ministerio | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL |
Data de finalización | 18/06/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | COLABORADOR EN LA VANGUARDIA |
Data de autorización | 02/08/2019 |
Nome | LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA |
Senior | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL |
Ministerio | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL |
Data de finalización | 18/06/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL FORO SOBRE HUMANISMO TECNOLÓGICO DE ESADE |
Data de autorización | 16/10/2019 |
Nome | LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA |
Senior | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL |
Ministerio | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL |
Data de finalización | 18/06/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | ASESORAMIENTO EN Y.KRATOS3000 S.L. |
Data de autorización | 24/10/2019 |
Páxina 1 de 1
1